Suvestinė redakcija nuo 2015-03-14 iki 2015-05-08
Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04361
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ KOMITETUOSE PASKYRIMO
2014 m. balandžio 10 d. Nr. V-310
Vilnius
Įgyvendindamas Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-77 „Dėl Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų patvirtinimo ir kai kurių švietimo ir mokslo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 4 punktą:
1. S k i r i u Lietuvos atstovais ir ekspertais Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose:
1.1. komitete „Strateginė konfigūracija“:
1.1.2. ekspertu dr. Albertą Žalį, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorių;
1.1.3. eksperte Agnę Palevičiūtę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąją specialistę;
1.1.4. eksperte Ramunę Rudokienę, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėją;
Papildyta punktu:
Nr. V-211, 2015-03-12, paskelbta TAR 2015-03-13, i. k. 2015-03744
1.2. komitete „Europos mokslo taryba; Marie Sklodowska Curie įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos; Būsimos ir naujos technologijos“:
1.2.1. atstovu habil. dr. Remigijų Leipų, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Ekonometrinės analizės katedros profesorių, Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narį;
1.2.2. ekspertu prof. habil. dr. Arūną Lukoševičių, Kauno technologijos universiteto Biomedicininės inžinerijos instituto direktorių, Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narį;
1.2.3. eksperte dr. Aistę Vilkanauskytę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vedėją;
1.2.4. ekspertu Valentiną Kvietkų, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėją;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-1061, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-14, i. k. 2014-16827
1.3. komitete „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“:
1.3.1. atstovu prof. dr. Arūną Poviliūną, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekaną, Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narį;
1.3.2. ekspertu dr. Gintarą Valinčių, Vilniaus universiteto Biochemijos instituto Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyriaus vedėją;
1.3.3. ekspertu dr. Audrių Žviką, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąjį specialistą;
1.3.4. ekspertu Evaldą Pilipavičių, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyresnįjį specialistą;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-211, 2015-03-12, paskelbta TAR 2015-03-13, i. k. 2015-03744
1.4. komitete „Informacinės ir komunikacinės technologijos“:
1.4.1. atstovu prof. dr. Robertą Damaševičių, Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto prodekaną mokslui;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-374, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-05-06, i. k. 2014-05155
1.4.2. ekspertu prof. habil. dr. Rimantą Vaicekauską, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos katedros vedėją;
1.5. komitete „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“:
1.5.1. atstove prof. dr. Editą Sužiedėlienę, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir molekulinės biologijos katedros vedėją , Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narę;
1.5.2. ekspertu dr. Vytautą Getautį, Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos katedros profesorių, Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narį;
1.5.3. eksperte Jurgitą Stonytę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąją specialistę;
1.5.4. ekspertu Valentiną Kvietkų, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėją;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-1061, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-14, i. k. 2014-16827
1.6. komitete „Kosmosas“:
1.6.1. atstove Donatą Gustaitę, Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus vyriausiąją specialistę;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-108, 2015-02-11, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02109
1.7. komitete „Mažos ir vidutinės įmonės ir prieiga prie rizikos kapitalo“:
1.8. komitete „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“:
1.8.1. atstovu prof. habil. dr. Virgilijų Ulozą, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Ausų, nosies, ir gerklės ligų klinikos vadovą;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-374, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-05-06, i. k. 2014-05155
1.8.2. eksperte dr. Jolantą Dadonienę, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto profesorę;
1.8.3. eksperte Jurgitą Stonytę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąją specialistę;
1.9. komitete „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bio-ekonomika“:
1.9.1. atstove Joaną Bacevičienę, Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėją;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-1061, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-14, i. k. 2014-16827
1.9.2. eksperte prof. dr. Daivą Leskauskaitę, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Maisto mokslo ir technologijos katedros vedėją;
1.9.3. ekspertu dr. Ričardą Paškauską, Gamtos tyrimų centro Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos vadovą;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-108, 2015-02-11, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02109
1.10. komitete „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“:
1.10.1. atstovu Rolandą Urboną, Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotoją;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-108, 2015-02-11, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02109
1.10.2. ekspertu prof. habil. dr. Vytautą Martinaitį, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros vedėją;
1.10.3. eksperte Jūratę Vizbarkienę, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiąją specialistę;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-374, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-05-06, i. k. 2014-05155
1.11. komitete „Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas“:
1.11.1. atstovu doc. dr. Darių Bazarą, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto vyresnįjį mokslo darbuotoją;
1.11.2. ekspertu dr. Laurencą Raslavičių, Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto mokslo prodekaną;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-108, 2015-02-11, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02109
Nr. V-211, 2015-03-12, paskelbta TAR 2015-03-13, i. k. 2015-03744
1.11.3. ekspertu dr. Algirdą Šakalį, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centro direktorių;
1.12. komitete „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“:
1.12.2. ekspertu dr. Vidmantą Ulevičių, Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos instituto Aplinkotyros skyriaus Aplinkos fizikos ir chemijos laboratorijos vadovą;
1.12.3. ekspertu dr. Audrių Žviką, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąjį specialistą;
1.13. komitete „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“:
1.13.2. eksperte Jurgitą Petrauskienę, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorę;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-211, 2015-03-12, paskelbta TAR 2015-03-13, i. k. 2015-03744
1.13.3. eksperte Neringą Kranauskienę, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiąją specialistę;
1.14. komitete „Saugios bendruomenės-laisvės ir saugumo užtikrinimas Europoje ir jos piliečiams“:
1.14.1. atstove Laurą Gudaitę, Policijos departamento Investicijų planavimo ir techninės plėtros valdybos Paramos administravimo skyriaus vedėją;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-108, 2015-02-11, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02109
1.14.2. ekspertu Valentiną Kvietkų, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėją;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-211, 2015-03-12, paskelbta TAR 2015-03-13, i. k. 2015-03744
1.15. komitete „Euratomas (Skilimas)“:
1.15.1.atstovu dr. Stanislovą Žurauską, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjos pavaduotoją;
1.16. komitete „Euratomas (Sintezė)“:
1.16.1. atstovu dr. Stanislovą Žurauską, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjos pavaduotoją;
1.16.2. ekspertu dr. Sigitą Rimkevičių, Lietuvos energetikos instituto direktorių.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-108, 2015-02-11, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02109
2. N u s t a t a u, kad Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose atstovavimo ir ekspertinė veikla 2014–2020 m. apmokama teisės aktų nustatyta tvarka.
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-374, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-05-06, i. k. 2014-05155
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-1061, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-14, i. k. 2014-16827
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-108, 2015-02-11, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02109
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 "Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos "Horizontas 2020" komitetuose paskyrimo" pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-211, 2015-03-12, paskelbta TAR 2015-03-13, i. k. 2015-03744
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo