Suvestinė redakcija nuo 2017-03-29 iki 2017-07-25
Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04361
Nauja redakcija nuo 2016-02-13:
Nr. V-89, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02782
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ KOMITETUOSE PASKYRIMO
2014 m. balandžio 10 d. Nr. V-310
Vilnius
Įgyvendindama Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-77 „Dėl Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų patvirtinimo ir kai kurių švietimo ir mokslo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 4 punktą:
1. S k i r i u Lietuvos atstovais ir ekspertais Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose:
1.1. komitete „Strateginė konfigūracija“:
1.1.2. eksperte Daivą Kiminaitę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąją specialistę;
1.1.3. eksperte dr. Vilmą Popovienę, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėją;
1.2. komitete „Europos mokslo taryba; Marie Skłodowska Curie įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos; Būsimos ir naujos technologijos“:
1.2.1. atstovu prof. habil. dr. Remigijų Leipų, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Ekonometrinės analizės katedros profesorių, Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narį;
1.2.3. eksperte dr. Aistę Vilkanauskytę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vedėją;
1.2.4. eksperte Kristiną Babelytę-Labanauskę, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėją;
1.3. komitete „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“:
1.3.2. ekspertu dr. Gediminą Račiukaitį, Fizinių ir technologijos mokslų centro Lazerinių technologijų skyriaus vadovą;
1.3.3. ekspertu Tadą Juknevičių, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Mokslo politikos analizės skyriaus analitiką;
1.3.4. ekspertu dr. Viktorą Mongirdą, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąjį specialistą;
1.4. komitete „Informacinės ir komunikacinės technologijos“:
1.4.1. atstovu prof. dr. Robertą Damaševičių, Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto prodekaną mokslui;
1.4.2. ekspertu dr. Saulių Maskeliūną, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto direktoriaus pavaduotoją;
1.4.3. ekspertu dr. Stanislovą Žurauską, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotoją;
1.5. komitete „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“:
1.5.1. atstovu prof. dr. Giedrių Laukaitį, Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros vedėją;
1.5.2. eksperte doc. dr. Astą Kaušaitę-Minkštimienę, Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Analizinės ir aplinkos chemijos katedros docentę;
1.5.3. ekspertu dr. Saulių Marcinkonį, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąjį specialistą;
1.5.4. eksperte Kristiną Babelytę-Labanauskę, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėją;
1.6. komitete „Kosmosas“:
1.6.1. atstove Donatą Gustaitę, Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus vyriausiąją specialistę;
1.6.3. ekspertu Artūrą Malysį, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiąjį specialistą;
1.7. komitete „Mažos ir vidutinės įmonės ir prieiga prie rizikos kapitalo“:
1.7.1. atstove Aureliją Kazlauskienę, Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus vedėją;
1.7.2. ekspertu Ričardą Valančiauską, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėją;
1.7.4. eksperte dr. Editą Bagdonaitę, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiąją specialistę;
1.8. komitete „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“:
1.8.1. atstovu prof. habil. dr. Virgilijų Ulozą, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos vadovą;
1.8.2. eksperte dr. Jolantą Dadonienę, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto profesorę;
1.8.3. ekspertu dr. Saulių Marcinkonį, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąjį specialistą;
1.9. komitete „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“:
1.9.1. atstove Joaną Bacevičienę, Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėją;
1.9.2. eksperte prof. dr. Daivą Leskauskaitę, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Maisto mokslo ir technologijos katedros vedėją;
1.9.3. ekspertu dr. Ričardą Paškauską, Gamtos tyrimų centro Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos vadovą;
1.9.4. eksperte Ginvilę Jekentienę Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiąją specialistę;
1.10. komitete „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“:
1.10.2. ekspertu prof. habil. dr. Vytautą Martinaitį, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros vedėją;
1.10.3. eksperte Jūratę Vizbarkienę, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiąją specialistę;
1.11. komitete „Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas“:
1.11.1. atstovu doc. dr. Darių Bazarą, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto vyresnįjį mokslo darbuotoją;
1.11.2. ekspertu dr. Laurencą Raslavičių, Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto mokslo prodekaną;
1.11.3. ekspertu dr. Algirdą Šakalį, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centro direktorių;
1.11.4. ekspertu Artūrą Malysį, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiąjį specialistą;
1.12. komitete „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“:
1.12.1. atstove dr. Brigitą Serafinavičiūtę, Vilniaus universiteto Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriaus vedėją;
1.12.2. ekspertu dr. Vidmantą Ulevičių, Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos instituto Aplinkotyros skyriaus Aplinkos fizikos ir chemijos laboratorijos vadovą;
1.12.3. ekspertu dr. Viktorą Mongirdą, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąjį specialistą;
1.13. komitete „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“:
1.13.1. atstove prof. dr. Jūratę Ruzaitę, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesorę;
1.13.2. ekspertu Ramojų Reimerį, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Inovacijų politikos analizės skyriaus vedėją, laikinai atliekantį direktoriaus pareigas;
1.13.3. eksperte Daivą Kiminaitę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąją specialistę;
1.14. komitete „Saugios bendruomenės ‒ laisvės ir saugumo užtikrinimas Europoje ir jos piliečiams“:
1.14.1. atstove Sonatą Mickutę, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamento Visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vyriausiąją specialistę;
1.14.2. ekspertu dr. Mindaugą Dagį, Fizinių ir technologijos mokslų centro Mokslinės techninės informacijos tarnybos mokslinį sekretorių;
1.14.3. eksperte Egidiją Veršinskienę, Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centro direktorę;
1.14.4. eksperte Renatą Razmaitę, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyresniąją specialistę;
1.15. komitete „Euratomas (Skilimas)“:
1.15.1. atstovu dr. Stanislovą Žurauską, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotoją;
1.15.2. ekspertu habil. dr. Algirdą Kaliatką, Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiąjį mokslo darbuotoją;
1.16. komitete „Euratomas (Sintezė)“:
1.16.1. atstovu dr. Stanislovą Žurauską, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotoją;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-196, 2017-03-27, paskelbta TAR 2017-03-28, i. k. 2017-04952
2. N u s t a t a u, kad Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose atstovavimo ir ekspertinė veikla 2014–2020 m. apmokama teisės aktų nustatyta tvarka.
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-374, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-05-06, i. k. 2014-05155
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-1061, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-14, i. k. 2014-16827
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-108, 2015-02-11, paskelbta TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02109
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 "Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos "Horizontas 2020" komitetuose paskyrimo" pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-211, 2015-03-12, paskelbta TAR 2015-03-13, i. k. 2015-03744
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo
5.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-469, 2015-05-08, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06961
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo
6.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-89, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02782
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo
7.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-626, 2016-07-04, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18462
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo
8.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-196, 2017-03-27, paskelbta TAR 2017-03-28, i. k. 2017-04952
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo