Nutarimas skelbtas: Žin., 2008, Nr. 134-5181
Neoficialus nutarimo tekstas
Lietuvos Respublikos Seimas,
vadovaudamasis Seimo statuto 28 straipsniu,
n u t a r i a :
1 straipsnis.
Sudaryti Seimo seniūnų sueigą:
1) Arūnas VALINSKAS - Seimo Pirmininkas;
2) Irena DEGUTIENĖ - Seimo Pirmininko pirmoji
pavaduotoja;
3) Virginija BALTRAITIENĖ - Seimo Pirmininko pavaduotoja;
4) Algis KAŠĖTA - Seimo Pirmininko pavaduotojas;
5) Česlovas Vytautas STANKEVIČIUS - Seimo Pirmininko pavaduotojas;
6) Raimondas ŠUKYS - Seimo Pirmininko pavaduotojas;
7) Valentinas MAZURONIS - Seimo opozicijos lyderis, frakcijos
„Tvarka ir teisingumas“ seniūnas;
8) Antanas BAURA - Mišrios Seimo narių grupės
seniūnas;
9) Algirdas BUTKEVIČIUS - Lietuvos socialdemokratų partijos
frakcijos seniūnas;
10) Laimontas DINIUS - Tautos prisikėlimo partijos frakcijos
seniūnas;
11) Audrius ENDZINAS - Liberalų sąjūdžio frakcijos
seniūnas;
12) Vytautas GAPŠYS - Darbo partijos frakcijos seniūnas;
13) Česlovas JURŠĖNAS - Lietuvos socialdemokratų partijos
frakcijos narys;
14) Kęstas KOMSKIS - frakcijos „Tvarka ir teisingumas“
seniūno pavaduotojas;
15) Antanas MATULAS – Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijos
narys;
16) Jurgis RAZMA – Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijos
seniūnas;
17) Paulius SAUDARGAS – Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijos
narys;
18) Jonas STANEVIČIUS - Tautos prisikėlimo partijos frakcijos
seniūno pirmasis pavaduotojas;
19) Stasys ŠEDBARAS – Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijos
narys;
20) Irena ŠIAULIENĖ - Lietuvos socialdemokratų partijos
frakcijos seniūno pirmoji
pavaduotoja;
21) Artūras ZUOKAS - Liberalų ir centro sąjungos frakcijos
seniūnas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-15, 2008-11-18, Žin., 2008, Nr. 134-5189 (2008-11-22)
Nr. XI-22, 2008-11-20, Žin., 2008, Nr. 135-5249 (2008-11-25)
Nr. XI-27, 2008-11-25, Žin., 2008, Nr. 137-5392 (2008-11-29)
Nr. XI-55, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5690 (2008-12-13)
Nr. XI-311, 2009-06-18, Žin., 2009, Nr. 74-3013 (2009-06-23)
2 straipsnis.
Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.
Seimo Pirmininkas Arūnas Valinskas
________________
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas
Nr. XI-15, 2008-11-18, Žin., 2008, Nr. 134-5189 (2008-11-22)
DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL SEIMO SENIŪNŲ SUEIGOS SUDARYMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2.
Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas
Nr. XI-22, 2008-11-20, Žin., 2008, Nr. 135-5249 (2008-11-25)
DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL SEIMO SENIŪNŲ SUEIGOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
3.
Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas
Nr. XI-27, 2008-11-25, Žin., 2008, Nr. 137-5392 (2008-11-29)
DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL SEIMO SENIŪNŲ SUEIGOS SUDARYMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
4.
Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas
Nr. XI-55, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5690 (2008-12-13)
DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL SEIMO SENIŪNŲ SUEIGOS SUDARYMO“ PAPILDYMO
5.
Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas
Nr. XI-311, 2009-06-18, Žin., 2009, Nr. 74-3013 (2009-06-23)
DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL SEIMO SENIŪNŲ SUEIGOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
*** Pabaiga ***
Redagavo Aušrinė Trapinskienė (2009-06-23)
autrap@lrs.lt