Įsakymas netenka galios 2011-06-24:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-1074, 2011-06-16, Žin., 2011, Nr. 76-3698 (2011-06-23), i. k. 1112070ISAK00V-1074
Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto tarybos
Suvestinė redakcija nuo 2008-10-19 iki 2011-06-23
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 138-5278, i. k. 1062070ISAKSAK-2314
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
Į S A K Y M A S
DĖL VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO TARYBOS PASKELBIMO
2006 m. gruodžio 7 d. Nr. ISAK-2314
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 27-715) 24 straipsnio 4 ir 9 dalimis bei atsižvelgdama į Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus 2006 m. lapkričio 16 d. raštą:
1. Skelbiu Vilniaus Gedimino technikos universiteto tarybos sudėtį:
1.1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato skirti nariai: Donatas Čygas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato pirmininkas; Romualdas Ginevičius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius; Raimundas Kirvaitis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo prorektorius; Gražvydas Kaminskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybės atstovas; Edmundas Kazimieras Zavadskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmasis prorektorius.
Punkto pakeitimai:
Nr. ISAK-2743, 2008-10-09, Žin., 2008, Nr. 120-4571 (2008-10-18), i. k. 1082070ISAKSAK-2743
1.2. Švietimo ir mokslo ministro skirti nariai:
Rimvydas Gradauskas, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sekretorius;
Algimantas Kondrusevičius, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas;
Tomas Milaknis, AB „Alna“ generalinis direktorius;
Stasys Dailydka, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius;
Adakras Šeštakauskas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos valdybos ir prezidiumo narys.
Punkto pakeitimai:
Nr. ISAK-2743, 2008-10-09, Žin., 2008, Nr. 120-4571 (2008-10-18), i. k. 1082070ISAKSAK-2743
1.3. Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus ir švietimo ir mokslo ministro bendru sutarimu skirti nariai:
Robertas Dargis, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas;
Jonas Dieninis, VĮ „Registrų centras“ vyriausiasis buhalteris;
Jonas Ivoška, advokato J. Ivoškos kontoros advokatas;
Juozas Magelinskas, UAB „Megrame“ prezidentas;
Aloyzas Tarvydas, Lietuvos parodų centro LITEXPO direktorius.
Punkto pakeitimai:
Nr. ISAK-2743, 2008-10-09, Žin., 2008, Nr. 120-4571 (2008-10-18), i. k. 1082070ISAKSAK-2743
2. Vilniaus Gedimino technikos universiteto tarybos pirmininkas – Algimantas Kondrusevičius, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas.
3. Pripažįstu netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 527 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto tarybos sudarymo“;
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. ISAK-2743, 2008-10-09, Žin., 2008, Nr. 120-4571 (2008-10-18), i. k. 1082070ISAKSAK-2743
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. ISAK-2314 "Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto tarybos paskelbimo" pakeitimo